-
Redaktionelles
-
Philippe Pétain
(* 24.4.1856, Cauchy-à-la-Tour † 23.7.1951, Île d'Yeu)
-
Alexis Henri Marie Lepicier
(* 28.2.1863, Vaucouleurs † 20.5.1936, Rom)
-
Kardinal
Siehe auch:
Kirchliche Würden
Genannte Amts-/Titelträger: