-
Redaktionelles
-
K. Vogelsang
-
Heinrich Reinhold Pfeiffer
-
Frantisek Palacky
(* 14.6.1798, Hodslavice † 26.5.1876, Prag)
-
Ernst Ziel
(* 5.5.1841, Rostock † 16.2.1921, Berlin)
-
Tschechei
- Adler, Friedrich
- Aurednicek, Anna
- Burian, Karel
- Capek, Josef
- Capek, Karel
- Cingr, Petr
- Destinn (Destinova), Emmy
- Dvorak, Antonin
- Fresl, Vaclav
- Havlicek Borovsky, Karel
- Hus, Jan
- Hybesch, Josef
- Kaizl, Josef
- Kalina, Antonin
- Klofac, Vaclav
- Kramar (Kramarz), Karel
- Kubelik, Jan
- Kupka, Franz (Frantisek)
- Machek, Anton
- Mannheimer, Georg
- Masaryk, Tomas Garrigue
- Mucha, Alfons
- Natonek, Hans
- Nowak, Willi
- Palacky, Frantisek
- Podlipny, Jan
- Rieger, Frantisek Ladislav
- Steiner, Josef
- Stursa, Jan
- Sviha, Karel
- Winder, Ludwig
- Zeyer, Julius
-
Ernst II. zu Hohenlohe-Langenburg
Wiki GND(*13.9.1863 Langenburg †11.12.1950 ebd.)
Reg. 1900-1905. Von Wilhelm II. zunächst für das Reichskolonialamt vorgesehen, Dernburg wird jedoch vorgezogen. Reichstagsabgeordneter 1907-1911, Vizepräsident. Im 1. Weltkrieg Präsident des DRK. 1915 Botschafter in der Türkei.
Personengruppen:
Sachsen-Coburg und Gothaischer Regent
Politiker
Staatsamt/Titel:
Delegiert:
Reichstag (Kaiserreich / Weimarer Republik)
Parteizugehörig oder polit. Nähe zu:
Verzeichnet als:
Erwähnung in Bild und Text (in allen drei Zeitschr.) (16)