-
Redaktionelles
-
Peter I. [Serbien]
Reg. 1903-1921; 1914-1918 aus Gesundheitsgründen von seinem Sohn Alexander I. vertreten
(* 1.7.1844, Belgrad † 16.8.1921, ebd.)
-
Preußen
- Arnim, Bernd v.
- Baden, Maximilian v.
- Bailleu, Paul
- Barth, Wilhelm Theodor
- Batocki-Friebe, Adolf Tortilowicz v.
- Bernhard, Ludwig
- Bilse, Friedrich Oswald
- Blücher von Wahlstatt, Gerhard Leberecht Fürst
- Blumenthal, Leonhard v.
- Borchardt, Julian
- Borries, Georg v.
- Bose, Julius v.
- Bosse, Robert v.
- Brandenburg, Friedrich Wilhelm Graf v.
- Breitenbach, Paul v.
- Brunner, Karl
- Bülow Graf von Dennewitz, Friedrich Wilhelm Frh. v.
- Clausewitz, Carl v.
- Dallwitz, Johann v.
- Deimling, Berthold v.
- Delbrück, Hans
- Emmich, Otto v.
- Friedrich Wilhelm I. [Preußen] ("Soldatenkönig"),
- Friedrich Wilhelm II. [Preußen],
- Gerlach, Leopold v.
- Goeben, August Karl v.
- Goßler, Heinrich v.
- Graf, Eduard
- Hackenberg, Albert
- Haenisch, Konrad
- Haeseler, Gottlieb Ferdinand Albert Alexis Graf
- Hammerstein-Loxten, Hans Christian Friedrich Wilhelm Frh. v.
- Hardenberg, Karl August Fürst von
- Heeringen, Josias v.
- Holle, Ludwig
- Hörsing, Otto
- Hülsen-Haeseler, Dietrich Graf v.
- Isenbiel, Hugo
- Katte, Hans Hermann v.
- Keim, August
- Kleist Graf von Nollendorf, Friedrich Heinrich
- Kolbenheyer, Erwin Guido
- Köller, Ernst Matthias v.
- Lentze, August
- Lentze, August
- Lettow-Vorbeck, Paul v.
- Liman von Sanders, Otto
- Lindequist, Oskar v.
- Loe, Walter Degenhard Frh. v.
- Mackensen, August v.
- Martin, Rudolf
- Marwitz, Friedrich August Ludwig von der
- Massow, Robert v.
- Mehring, Franz
- Moltke, Helmuth Johannes Ludwig v.
- Moltke, Helmuth Karl Bernhard v.
- Neidhardt von Gneisenau, August Wilhelm Antonius Graf
- Podbielski, Theophil v.
- Preußen, Louis Ferdinand von
- Puttkamer, Robert Viktor v.
- Rheinbaben, Georg Kreuzwendedich Frh. v.
- Scharnhorst, Gerhard Johann David v.
- Schill, Ferdinand v.
- Schücking, Lothar Engelbert
- Schulte, Aloys
- Stein, Heinrich Friedrich Karl Frh. vom und zum
- Steinmetz, Karl Friedrich v.
- Studt, Konrad v.
- Traub, Gottfried
- Virchow, Rudolf
- Vopelius, Richard v.
- Wachler, Ludwig
- Werder, August v.
- Wrangel, Friedrich Heinrich Ernst Graf
- Yorck von Wartenburg, Johann David Ludwig Graf
- Beseler, Maximilian v.
- Braun, Otto
- Brefeld, Ludwig
- Budde, Hermann Friedrich Hans v.
- Friedrich I. [Preußen],
- Friedrich II. [Preußen] ("Der Große", "Alte Fritz"),
- Friedrich Wilhelm III. [Preußen],
- Friedrich Wilhelm IV. [Preußen],
- Mecklenburg-Strelitz, Luise von
- Moltke, Kuno Graf
- Preußen, Adalbert Ferdinand Berengar v.
- Preußen, Friedrich Wilhelm von
- Preußen, Victoria Luise von
- Preußen, August Wilhelm ("Auwi") von
- Preußen, Joachim Franz Humbert von
- Preußen, Eitel Friedrich Prinz v.
- Preußen, Friedrich Sigismund von
- Preußen, Friedrich Leopold v.
- Preußen, Friedrich Heinrich Karl von
- Preußen, Friedrich Karl v.
- Preußen, Oskar Karl Gustav Adolf von
- Preußen, Friedrich Karl v.
- Recke von der Horst, Gustav Wilhelm Eberhard Frh. v.
- Richter, Eugen
- Thielen, Karl Hermann Peter v.
-
Lothar Engelbert Schücking
Wiki GND(*30.4.1873 Wollin †2.2.1943 Sassenberg)
Übt Kritik an der preuß. Verwaltung und wird dafür mit einem Verfahren zur Amtsenthebung belegt.
Öffentliches Amt:
Husumer Bürgermeister
Parteizugehörig oder polit. Nähe zu:
"Deutsche Freisinnige Partei", "Freisinnige Volkspartei" (FVP), "Freisinnige Vereinigung" (FVg) Wiki GND
Verfasser von:
Verwandte Personen:
Verzeichnet als:
Erwähnung in Bild und Text (in allen drei Zeitschr.) (21)